CASERO QUIROGA CESAR
Informe ejecutivo de CASERO QUIROGA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASERO QUIROGA CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS SA | Administrador Mancomunado | 08/01/2015 | |
MOTORES ORIGINALES RECAMBIOS Y SEGMENTOS SA | Liquidador Mancomunado | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
APARICIO CASERO E HIJOS SL | Apoderado Mancomunado | 09/06/2009 | |
UNIDAD INDUSTRIAL DE GESTION SERVICIOS Y ADMINISTRACION SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2009 | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE CASERO QUIROGA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO QUIROGA CESAR
Liquidador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 41, S 8, H VA 3966, I/A 15 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 41, S 8, H VA 3966, I/A 15 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-47
Empresa: APARICIO CASERO E HIJOS SL
Apoderado Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982 , F 45, S 8, H VA 7067, I/A 13 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 7 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Administrador Mancomunado
- Casero Quiroga Cesar
- Casero Quiroga Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 166, S 8, H VA 4499, I/A 6 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-47
Información de CASERO QUIROGA CESAR
Mostramos los datos de CASERO QUIROGA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO QUIROGA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos