CASERO ECHEVERRI JESUS
Informe ejecutivo de CASERO ECHEVERRI JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASERO ECHEVERRI JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HICUSA PACKAGING SA | Administrador Concursal | 15/01/2010 | 07/03/2013 |
VINCULACIONES DE CASERO ECHEVERRI JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASERO ECHEVERRI JESUS
Empresa: HICUSA PACKAGING SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HICUSA PACKAGING SA
Nif:A47075270
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Casero Echeverri Jesus
Juzgado:VALLADOLID MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:30/11/2009
Número Procedimiento Concursal:131/2009
Datos Registrales:
Tomo:
937
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-4385
Inscripción:
19
Fecha Inscripción15/01/2010
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 937 , F 58, S 8, H VA 4385, I/A 19 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-47
Información de CASERO ECHEVERRI JESUS
Mostramos los datos de CASERO ECHEVERRI JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASERO ECHEVERRI JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos