CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
Informe ejecutivo de CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMUNT SA | Secretario | 02/06/2022 | |
ARAMUNT SA | Consejero | 02/06/2022 | |
DERBY HOTELS COLLECTION SL | Representante | 18/05/2017 | |
DERBY HOTELS COLLECTION SL | Consejero | 18/05/2017 | |
GARAGE AURIGA SA | Administrador Solidario | 28/12/2016 | |
DERBY HOTELS COLLECTION SL | Apoderado | 16/12/2016 | |
DERBY HOTELS COLLECTION SL | Secretario | 11/12/2014 | |
DERBY HOTELS COLLECTION SL | REPR.143 RRM | 11/12/2014 |
VINCULACIONES DE CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
Empresa: ARAMUNT SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Canela Lopez Feliu Maria Rosa
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jorge
- Gisbert Canela Ramon
- Godia Izquierdo Gloria
- Oleart Pladevall Ricardo
Presidente
Secretario
- Casellas Castellvi Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 138, S 8, H B 75115, I/A 20 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: SRS BROKER FINANCIERO SL
Administrador Solidario
- Camps Pedro Jorge
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 178, S 8, H B 73244, I/A 19 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Empresa: DERBY HOTELS COLLECTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jorge
- GARAGE AURIGA SA
- TADESPA 1998 SL
Pres.Honorif
Presidente
Representante
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jorge
Secretario
- Casellas Castellvi Montserrat
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 84, S 8, H M 612449, I/A 8 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: GARAGE AURIGA SA
Administrador Solidario
- Camps Pedro Jordi
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644 , F 165, S 8, H B 54872, I/A 9 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: GARAGE AURIGA SA
Consejero Delegado
- Camps Pedro Jordi
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jordi
Consejero
- Camps Pedro Jordi
- Casellas Castellvi Montserrat
- Casellas Fors Joaquin
- Clos Llombart Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644 , F 165, S 8, H B 54872, I/A 9 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: DERBY HOTELS COLLECTION SL
Apoderado
- Casellas Castellvi Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34039 , F 83, S 8, H M 612449, I/A 6 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: DERBY HOTELS COLLECTION SL
Consejero
PRES.HONORI.
Presidente
REPR.143 RRM
- Casellas Castellvi Montserrat
Secretario
- Casellas Castellvi Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 172, S 8, H B 164805, I/A 27 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: GARAGE AURIGA SA
Consejero Delegado
- Camps Pedro Jordi
- Casellas Castellvi Montserrat
- Clos Llombart Jordi
Consejero
- Camps Pedro Jordi
- Casellas Castellvi Montserrat
- Casellas Fors Joaquin
- Clos Llombart Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10644 , F 165, S 8, H B 54872, I/A 8 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero
- Casellas Castellvi Montserrat
- Godia Izquierdo Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 134, S 8, H B 75115, I/A 17 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero
- Canela Arbos Magdalena
- Canela Arbos Ramon
- Casellas Castellvi Montserrat
- Casellas Fors Joaquin
- Godia Izquierdo Gloria
- Godia Izquierdo Gloria
- Godia Izquierdo Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 133, S 8, H B 75115, I/A 16 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT
Mostramos los datos de CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASELLAS CASTELLVI MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos