CANELA ARBOS MAGDALENA
Informe ejecutivo de CANELA ARBOS MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANELA ARBOS MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMUNT SA | Consejero | 24/03/2017 | 26/04/2022 |
ARAMUNT SA | Presidente | 24/03/2017 | 26/04/2022 |
ARAMUNT SA | Consejero | 10/06/2009 | 24/03/2017 |
ARAMUNT SA | Presidente | 07/10/2010 | 24/03/2017 |
ARAMUNT SA | Consejero | 07/10/2010 | 24/03/2017 |
ARAMUNT SA | Presidente | 10/06/2009 | 07/10/2010 |
VINCULACIONES DE CANELA ARBOS MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANELA ARBOS MAGDALENA
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Canela Arbos Magdalena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 138, S 8, H B 75115, I/A 19 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Canela Arbos Magdalena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 136, S 8, H B 75115, I/A 18 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Canela Arbos Magdalena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 136, S 8, H B 75115, I/A 18 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Canela Arbos Magdalena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 134, S 8, H B 75115, I/A 17 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08
Empresa: ARAMUNT SA
Consejero
Presidente
- Canela Arbos Magdalena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34195 , F 133, S 8, H B 75115, I/A 16 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de CANELA ARBOS MAGDALENA
Mostramos los datos de CANELA ARBOS MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANELA ARBOS MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos