CASASUS SOLA ARNAU
Informe ejecutivo de CASASUS SOLA ARNAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASASUS SOLA ARNAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELMAS ASSESSORIA SL | Apoderado Solidario | 16/01/2024 | |
CASASUS CAMPS SL | Apoderado Solidario | 21/11/2023 | |
ALR FOODS SL | Administrador Unico | 20/02/2023 | |
MCM BEBIDAS ARTICAS SL | Apoderado | 20/03/2012 | |
IBEROAMERICANA DE CALIDAD Y SERVICIOS SL | Apoderado | 27/01/2012 |
VINCULACIONES DE CASASUS SOLA ARNAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASASUS SOLA ARNAU
Empresa: SELMAS ASSESSORIA SL
Apoderado Solidario
- Casasus Sola Arnau
- Casasus Sola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41948 , F 50, S 8, H B 396667, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: CASASUS CAMPS SL
Apoderado Solidario
- Casasus Sola Arnau
- Casasus Sola Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37351 , F 33, S 8, H B 308452, I/A 7 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-08
Empresa: ALR FOODS SL
Administrador Unico
- Casasus Sola Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48656 , F 204, S 8, H B 591560, I/A 1 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Empresa: MCM BEBIDAS ARTICAS SL
Apoderado
- Casasus Camps Manuel
- Casasus Sola Arnau
- Mestre Martinez Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43070 , F 101, S 8, H B 420632, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Apoderado
- Casasus Sola Arnau
- Moreno Perez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42915 , F 22, S 8, H B 418803, I/A 2 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-08
Información de CASASUS SOLA ARNAU
Mostramos los datos de CASASUS SOLA ARNAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASASUS SOLA ARNAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos