CASASUS CAMPS MANUEL
Informe ejecutivo de CASASUS CAMPS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASASUS CAMPS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALE 2105 SL | Apoderado Solidario | 13/05/2022 | |
NARARD SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 | |
EL LAGO 1303 SL | Apoderado Solidario | 14/07/2015 | |
CASASUS CAMPS SL | Administrador Unico | 12/12/2014 | |
TQESSE TRADING SL | Apoderado Solidario | 13/05/2014 | |
HIGH LEVEL ROURA SL | Apoderado Solidario | 01/04/2014 | |
SELMAS ASSESSORIA SL | Administrador Solidario | 09/07/2013 | |
CORPORACION SWING VERD SL | Apoderado | 27/02/2013 | |
IBEROAMERICANA DE CALIDAD Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 10/07/2012 | |
MCM BEBIDAS ARTICAS SL | Apoderado | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE CASASUS CAMPS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASASUS CAMPS MANUEL
Empresa: VALE 2105 SL
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46332 , F 3, S 8, H B 516765, I/A 3 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: NARARD SL
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48187 , F 164, S 8, H B 575220, I/A 2 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-08
Empresa: ACADEMIA DE FORMACION EUROPEA SL
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
- Gabrielle Ghidelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47104 , F 54, S 8, H B 541253, I/A 4 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-08
Empresa: ACADEMIA DE FORMACION EUROPEA SL
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
- Gabrielle Ghidelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47104 , F 53, S 8, H B 541253, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: BARCELONA ENTERPRISE 694 GV SL
Administrador Unico
- Casasus Camps Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44696 , F 81, S 8, H B 463764, I/A 4 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-08
Empresa: BARCELONA ENTERPRISE 694 GV SL
Administrador Unico
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44696 , F 81, S 8, H B 463764, I/A 3 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Empresa: BARCELONA ENTERPRISE 694 GV SL
Administrador Unico
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44696 , F 80, S 8, H B 463764, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-08
Empresa: EL LAGO 1303 SL
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44905 , F 57, S 8, H B 470926, I/A 3 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-08
Empresa: BARCELONA ENTERPRISE 694 GV SL
Administrador Unico
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44696 , F 79, S 8, H B 463764, I/A 1 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Apoderado Solidario
- Casasus Camps Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44615 , F 42, S 8, H B 461261, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
VER MAS ACTOS
Información de CASASUS CAMPS MANUEL
Mostramos los datos de CASASUS CAMPS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASASUS CAMPS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos