CASARES VALLE PATRICIA
Informe ejecutivo de CASARES VALLE PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASARES VALLE PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODISPER LEGAL SLP | Secretario | 15/05/2019 | |
CODISPER LEGAL SLP | Soc.Prof. | 15/05/2019 | |
DOPICO TIZON Y QUIROS GESTIONA SL | Consejero | 14/11/2017 | |
SERVICIOS ELECTRICOS LOURIÑA SL | Administrador Concursal | 01/03/2013 | |
CODISPER LEGAL SLP | Consejero | 27/10/2010 |
VINCULACIONES DE CASARES VALLE PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASARES VALLE PATRICIA
Consejero
- Casares Valle Patricia
- Dopico Gil Jose Angel
- Villar Alvarez Ivan
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211, L 3211, F 192, S 8, H PO 40408, I/A 6 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-36
Consejero Delegado Solidario
Secretario
- Casares Valle Patricia
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211, L 3211, F 192, S 8, H PO 40408, I/A 6 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-36
Empresa: DOPICO TIZON Y QUIROS GESTIONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Casares Valle Patricia
- Dopico Gil Jose Angel
- Otero Schmitt Alvaro
- Salgueiro Garcia Roberto
- Tizon Cabaleiro Susana
- Villar Alvarez Ivan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278, L 3278, F 122, S 8, H PO 41867, I/A 4 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-36
Empresa: VORQUIMICA SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:12/06/2013
Número Procedimiento Concursal:143/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1824
Libro:
1824
Folio:
221
Hoja:
8-5245
Inscripción:
15
Fecha Inscripción11/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1824, F 221, S 8, H PO 5245, I/A 15 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-36
Empresa: VORQUIMICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VORQUIMICA SL
Nif:B36602316
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Casares Valle Patricia
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Número:3
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:12/06/2013
Número Procedimiento Concursal:143/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1824
Libro:
1824
Folio:
220
Hoja:
8-5245
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 1824, F 220, S 8, H PO 5245, I/A A (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-36
Empresa: SERVICIOS ELECTRICOS LOURIÑA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SERVICIOS ELECTRICOS LOURIÑA SL
Nif:B36178879
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Casares Valle Patricia
Juzgado:MERCANTIL PONTEVEDRA
Número:2
Juez / Ponente:JOSE TRONCHONI ALBERT
Fecha de Resolución:28/01/2013
Número Procedimiento Concursal:4/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1200
Libro:
1200
Folio:
155
Hoja:
8-6063
Inscripción:
A
Fecha Inscripción01/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Pontevedra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200, L 1200, F 155, S 8, H PO 6063, I/A A (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-36
Consejero
- Casares Valle Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211, L 3211, F 192, S 8, H PO 40408, I/A 5 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-36
Información de CASARES VALLE PATRICIA
Mostramos los datos de CASARES VALLE PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASARES VALLE PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos