CASANOVA MATTHIAS
Informe ejecutivo de CASANOVA MATTHIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASANOVA MATTHIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELADOS Y POSTRES SA | Consejero | 28/10/2011 | 21/03/2016 |
HELADOS Y POSTRES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2011 | 18/02/2016 |
COMERCIAL HELADOS NESTLE SA | Consejero | 30/11/2011 | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE CASANOVA MATTHIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASANOVA MATTHIAS
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Consejero
- Casanova Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 10, S 8, H VI 6192, I/A 257 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-01
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casanova Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1586 , F 10, S 8, H VI 6192, I/A 256 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-01
Empresa: COMERCIAL HELADOS NESTLE SA
Consejero
- Aranols Campillo Juan
- Casanova Matthias
- Meunier Bernard M. J
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 153, S 8, H V 94318, I/A 49 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46
Empresa: COMERCIAL HELADOS NESTLE SA
Consejero
- Casanova Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 153, S 8, H V 94318, I/A 48 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-46
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casanova Matthias
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 29, S 8, H VI 6192, I/A 186 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-01
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Consejero
- Casanova Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 28, S 8, H VI 6192, I/A 184 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-01
Información de CASANOVA MATTHIAS
Mostramos los datos de CASANOVA MATTHIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASANOVA MATTHIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos