CASALES BARREU MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CASALES BARREU MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASALES BARREU MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MXM PROYECTOS E INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 03/04/2024 |
VINCULACIONES DE CASALES BARREU MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASALES BARREU MARIA CARMEN
Empresa: MXM PROYECTOS E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Casales Barreu Maria Carmen
- Rico Moreno Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46698 , F 80, S 8, H M 819699, I/A 1 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: CAÑAILLA SL
Liquidador
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 182, S 8, H HU 11391, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-22
Empresa: CAÑAILLA SL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 182, S 8, H HU 11391, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-22
Empresa: ROCK AND LOVE SHOP SL
Administrador Solidario
- Betancor Estevez Raquel Ingrid
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527 , F 19, S 8, H BI 65818, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-48
Empresa: ROCK AND LOVE SHOP SL
Administrador Solidario
- Betancor Estevez Raquel Ingrid
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527 , F 16, S 8, H BI 65818, I/A 1 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-48
Empresa: CAÑAILLA SL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 181, S 8, H HU 11391, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-22
Empresa: VALENTINA A. IMAGEN SLL
Liquidador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491, L 316, F 19, S 8, H HU 6887, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-22
Empresa: VALENTINA A. IMAGEN SLL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491, L 316, F 19, S 8, H HU 6887, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-22
Información de CASALES BARREU MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CASALES BARREU MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASALES BARREU MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos