BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
Informe ejecutivo de BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENTINA A. IMAGEN SRL | Liquidador Solidario | 21/09/2012 | 15/04/2024 |
CAÑAILLA SL | Administrador Solidario | 26/02/2013 | 02/10/2023 |
CAÑAILLA SL | Liquidador | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
VALENTINA A. IMAGEN SRL | Administrador Solidario | 21/09/2012 |
VINCULACIONES DE BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
Empresa: CAÑAILLA SL
Liquidador
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 182, S 8, H HU 11391, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-22
Empresa: CAÑAILLA SL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 182, S 8, H HU 11391, I/A 2 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-22
Empresa: CAÑAILLA SL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 181, S 8, H HU 11391, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-22
Empresa: VALENTINA A. IMAGEN SLL
Liquidador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491, L 316, F 19, S 8, H HU 6887, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-22
Empresa: VALENTINA A. IMAGEN SLL
Administrador Solidario
- Barreu Sanchon Francisca Carmen
- Casales Barreu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491, L 316, F 19, S 8, H HU 6887, I/A 3 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-22
Información de BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN
Mostramos los datos de BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREU SANCHON FRANCISCA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos