CASADO VILLEGAS FERNANDO
Informe ejecutivo de CASADO VILLEGAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO VILLEGAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING APOLO SL | Consejero | 22/03/2021 | 17/05/2023 |
CAMPING APOLO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2021 | 17/05/2023 |
CAMPING APOLO SL | Presidente | 22/03/2021 | 17/05/2023 |
CAMPING APOLO SL | Presidente | 09/03/2015 | 25/04/2017 |
CAMPING APOLO SL | Consejero | 09/03/2015 | 25/04/2017 |
CAMPING APOLO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/03/2015 | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE CASADO VILLEGAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO VILLEGAS FERNANDO
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casado Villegas Fernando
- Saavedra Rubio Antonio
Consejero
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Martinez Jesus Maria
- Martin Garcia Jesus
- Ormaetxea Peña Iratxe
- Saavedra Rubio Antonio
Presidente
- Casado Villegas Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 225, S 8, H S 960, I/A 23 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Casado Villegas Fernando
- Saavedra Rubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 225, S 8, H S 960, I/A 22 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Martinez Jesus Maria
- Martin Garcia Jesus
- Ormaetxea Peña Iratxe
- Saavedra Rubio Antonio
Presidente
- Casado Villegas Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 224, S 8, H S 960, I/A 21 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
Consejero
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Padrones Jose-angel
- Martinez Iglesias Iñigo
- Ojea Isart Angel
Presidente
- Casado Villegas Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 17 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 16 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Padrones Jose-angel
- Martinez Iglesias Iñigo
- Ojea Isart Angel
Presidente
- Casado Villegas Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 15 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-39
Información de CASADO VILLEGAS FERNANDO
Mostramos los datos de CASADO VILLEGAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO VILLEGAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos