BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPING APOLO SL | Consejero | 09/03/2015 | 25/04/2017 |
CAMPING APOLO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/03/2015 | 25/04/2017 |
TALLERES VICALDE SA | Consejero | 13/01/2012 | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
Consejero
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Padrones Jose-angel
- Martinez Iglesias Iñigo
- Ojea Isart Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 17 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-39
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Vallejo Lazaro
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Barbado Lazaro Jose Antonio
- Matas Frias Alfonso
- Otaola Alday Benito
- Zaballa Echevarria Pedro Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 202, S 8, H VI 4235, I/A 30 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 16 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-39
Empresa: CAMPING APOLO SL
Consejero
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Casado Villegas Fernando
- Gonzalez Padrones Jose-angel
- Martinez Iglesias Iñigo
- Ojea Isart Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 223, S 8, H S 960, I/A 15 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-39
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Alonso Vallejo Lazaro
- Barandiaran Alday Jose Maria
- Barbado Lazaro Jose Antonio
- Matas Frias Alfonso
- Otaola Alday Benito
- Zaballa Echevarria Pedro Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 48, S 8, H VI 4235, I/A 24 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-01
Información de BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA
Mostramos los datos de BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARANDIARAN ALDAY JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos