CASADO IZQUIERDO ANTONIO
Informe ejecutivo de CASADO IZQUIERDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO IZQUIERDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS ARCE SL | Administrador Unico | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE CASADO IZQUIERDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO IZQUIERDO ANTONIO
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS ESAAFE SL
Liquidador
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30068 , F 198, S 8, H M 541241, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS ESAAFE SL
Administrador Unico
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30068 , F 198, S 8, H M 541241, I/A 2 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS ESAAFE SL
Administrador Unico
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30068 , F 196, S 8, H M 541241, I/A 1 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Empresa: MULTISERVICIOS ARCE SL
Administrador Unico
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 11, S 8, H M 491532, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: MULTISERVICIOS ARCE SL
Administrador Solidario
- Alegria Huete Rafael
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 11, S 8, H M 491532, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: MULTISERVICIOS ARCE SL
Administrador Solidario
- Alegria Huete Rafael
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 9, S 8, H M 491532, I/A 1 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Información de CASADO IZQUIERDO ANTONIO
Mostramos los datos de CASADO IZQUIERDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO IZQUIERDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos