ALEGRIA HUETE RAFAEL
Informe ejecutivo de ALEGRIA HUETE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEGRIA HUETE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIASISTENCIA HUETE SL | Administrador Unico | 07/06/2011 | 19/01/2023 |
MULTIASISTENCIA HUETE SL | Socio Unico | 07/06/2011 | 19/01/2023 |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | 28/02/2022 |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM SL | Administrador Solidario | 05/11/2019 | |
MULTISERVICIOS ARCE SL | Administrador Solidario | 16/12/2009 | 09/03/2012 |
VINCULACIONES DE ALEGRIA HUETE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEGRIA HUETE RAFAEL
Empresa: MULTIASISTENCIA HUETE SL
Administrador Unico
- Alegria Huete Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28927 , F 51, S 8, H M 520848, I/A 4 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM SL
Administrador Unico
- Alegria Huete Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16427 , F 198, S 8, H M 279412, I/A 5 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM SL
Administrador Unico
- Alegria Huete Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16427 , F 198, S 8, H M 279412, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM SL
Administrador Solidario
- Alegria Huete Rafael
- Lopez Jimenez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16427 , F 198, S 8, H M 279412, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: MULTISERVICIOS ARCE SL
Administrador Solidario
- Alegria Huete Rafael
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 11, S 8, H M 491532, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Empresa: MULTIASISTENCIA HUETE SL
Administrador Unico
- Alegria Huete Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28927 , F 48, S 8, H M 520848, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: MULTIASISTENCIA HUETE SL
Socio Único
- Alegria Huete Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28927 , F 48, S 8, H M 520848, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Empresa: MULTISERVICIOS ARCE SL
Administrador Solidario
- Alegria Huete Rafael
- Casado Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 9, S 8, H M 491532, I/A 1 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-28
Información de ALEGRIA HUETE RAFAEL
Mostramos los datos de ALEGRIA HUETE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEGRIA HUETE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos