CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSMISEVILLA SL | Presidente | 28/01/2019 | 20/07/2022 |
TRANSMISEVILLA SL | Consejero Delegado Solidario | 28/01/2019 | 20/07/2022 |
TRANSMISEVILLA SL | Consejero | 28/01/2019 | 20/07/2022 |
TRANSMISEVILLA SL | Consejero Delegado Solidario | 25/08/2015 | 28/01/2019 |
TRANSMISEVILLA SL | Presidente | 25/08/2015 | 28/01/2019 |
TRANSMISEVILLA SL | Consejero | 20/05/2009 | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrion Sanchez Jose Maria
Consejero
- Carrion Sanchez Jose Maria
Presidente
- Carrion Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 92, S 8, H SE 11996, I/A 30 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-41
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrion Montero Carlos
- Carrion Sanchez Jose Maria
Consejero
- Carrion Montero Carlos
- Carrion Montero Jose Maria
- Carrion Montero Miguel
- Carrion Montero Oscar
- Carrion Sanchez Jose Maria
- Gomez Ruiz Jose Maria
Presidente
- Carrion Sanchez Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 91, S 8, H SE 11996, I/A 27 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrion Montero Miguel
- Carrion Sanchez Jose Maria
Consejero
- Carrion Montero Carlos
- Carrion Montero Jose Maria
- Carrion Montero Miguel
- Carrion Montero Oscar
- Carrion Sanchez Jose Maria
- Gomez Ruiz Jose Maria
Presidente
- Carrion Sanchez Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 91, S 8, H SE 11996, I/A 27 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrion Sanchez Jose Maria
Presidente
- Carrion Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 213, S 8, H SE 11996, I/A 24 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-41
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 210, S 8, H SE 11996, I/A 19 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-41
Información de CARRION SANCHEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de CARRION SANCHEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRION SANCHEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos