ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
Informe ejecutivo de ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 53
Empresas activas: 35
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSMISEVILLA SL | Auditor | 17/09/2024 | |
NEWSECURYTECHNIC SA | Auditor | 30/07/2024 | |
HORMIGONES CREACONS SL | Auditor | 22/07/2024 | |
CABLETEL DISTRIBUCIONES IBERIA SL | Auditor | 28/06/2024 | |
CARNES Y PESCADOS HERMANOS ROSSO SL | Auditor | 29/04/2024 | |
DGLOBAL EVENTOS Y CONGRESOS SL | Auditor | 27/02/2024 | |
SOFTWARE WINMOTOR SL | Auditor | 16/01/2024 | |
GUADALQUIVIR CATERING Y SERVICIOS SL | Auditor | 10/01/2024 | |
PRODUCCIONES EXPERIENCIAS Y SERVICIOS SL | Auditor | 10/01/2024 | |
SELECCION DE ESPACIOS PARA EVENTOS SL | Auditor | 10/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
Empresa: TRANSMISEVILLA SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 11996, I/A 34 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-41
Empresa: NEWSECURYTECHNIC SA
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 45826, I/A 18 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: ALMACENES Y HORMIGONES CREACONS SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 96775, I/A 12 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-41
Empresa: CABLETEL DISTRIBUCIONES IBERIA SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE122587, I/A 9 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-41
Empresa: CARNES Y PESCADOS HERMANOS ROSSO SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3271 , F 26, S 8, H SE 44495, I/A 12 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-41
Empresa: DGLOBAL EVENTOS Y CONGRESOS SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5658 , F 183, S 8, H SE 96705, I/A 10 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
Empresa: SOFTWARE WINMOTOR SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 134, S 8, H SE 99086, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-41
Empresa: GUADALQUIVIR CATERING Y SERVICIOS SL
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4801 , F 146, S 8, H SE 76608, I/A 6 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6530 , F 81, S 8, H SE117287, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
Auditor
- Alfaro Y Pallares Auditores Economistas Sociedad L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6550 , F 6, S 8, H SE117796, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-41
VER MAS ACTOS
Información de ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L
Mostramos los datos de ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALFARO Y PALLARES AUDITORES ECONOMISTAS SOCIEDAD L, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos