CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
Informe ejecutivo de CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALYSENA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 11/02/2021 | |
CLUYA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 01/02/2021 | |
ZARACLA BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | |
GLUKE INVESTMENTS SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
RESIDENCIAL CAN TRABAL GOLF SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
HIGHLINE RESIDENCES SIERRA ESTEPONA SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
HIGHLINE RESIDENCES SANTA RUFINA SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
HIGHLINE RESIDENCES PARQUE VICTORIA SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
MISCANEA INVESTMENTS SL | Apoderado | 18/11/2019 | |
INVERSIONES GOAC CHAMARTIN SL | Apoderado | 15/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
Empresa: WOODGATE INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Arrese Zamacola Ignacio
- Berrocal Cañadas Ainhoa
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Herrero Torres David
- Magaz Medrano Almudena
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588312, I/A 28 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: AZZULINAS INVESTMENTS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arcediano Saiz Monica
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bañares Sanchez Elena
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Caridad Sanchez Edgar
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Rodriguez Basterreche Irene
- Schoel Sven
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
- Zarnekow Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 61, S 8, H M 696431, I/A 21 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ALYSENA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Fontbona Miralles Albert
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40398 , F 46, S 8, H M 717609, I/A 7 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: CLUYA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Fontbona Miralles Albert
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40789 , F 175, S 8, H M 723675, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: ZARACLA BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46392 , F 219, S 8, H B 518551, I/A 6 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: WOODGATE INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32680 , F 155, S 8, H M 588312, I/A 11 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: MISCANEA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 215, S 8, H M 673659, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Apoderado
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 41, S 8, H M 651190, I/A 9 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: HIGHLINE RESIDENCES SANTA RUFINA SL
Apoderado
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36251 , F 27, S 8, H M 651350, I/A 10 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: AZZULINAS INVESTMENTS SL
Apoderado
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Moreno Alcazar Raul
- Rodriguez Basterreche Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39204 , F 105, S 8, H M 696431, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN
Mostramos los datos de CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO MARTINEZ MANUEL-JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos