BERMEJO MINGUITO LAURA
Informe ejecutivo de BERMEJO MINGUITO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE BERMEJO MINGUITO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZZULINAS INVESTMENTS SA | Apoderado | 18/11/2019 | 02/06/2023 |
ZARACLA BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | 21/01/2021 |
KUTUBIA INVESTMENTS SL | Apoderado | 15/11/2019 | 12/01/2021 |
GLUKE INVESTMENTS SL | Apoderado | 18/11/2019 | 07/01/2021 |
BARBERA HERTLING SL | Apoderado | 11/11/2019 | 05/01/2021 |
HIGHLINE RESIDENCES PARQUE VICTORIA SL | Apoderado | 18/11/2019 | 30/12/2020 |
HAZELTON SL | Apoderado | 15/11/2019 | 28/12/2020 |
HIGHLINE RESIDENCES SAN TIBIDABO SL | Apoderado | 18/11/2019 | 24/12/2020 |
INVERSIONES GOAC CHAMARTIN SL | Apoderado | 15/11/2019 | 23/12/2020 |
HIGHLINE RESIDENCES SIERRA ESTEPONA SL | Apoderado | 18/11/2019 | 23/12/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERMEJO MINGUITO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO MINGUITO LAURA
Empresa: AZZULINAS INVESTMENTS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arcediano Saiz Monica
- Asenjo Del Rio Cristina
- Bañares Sanchez Elena
- Bermejo Minguito Laura
- Bernabe Garcia Pablo
- Cano Ezcurra Aranzazu
- Caridad Sanchez Edgar
- Carrillo Martinez Manuel-joaquin
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Castaños Gil Patxi- Xabier
- Gonzalez Carroz Mariandrea
- Lopez Puche Miguel
- Moreno Alcazar Raul
- Plaza Jimenez Victoria Eugenia
- Prados De La Guardia Luis
- Rodriguez Basterreche Irene
- Schoel Sven
- Schoel Sven
- Valdes Dominguez Francisco De Borja
- Zarnekow Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 61, S 8, H M 696431, I/A 21 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: ZARACLA BARCELONA SL
Apoderado Solidario
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 22, S 8, H B 518551, I/A 10 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-08
Empresa: KUTUBIA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37517 , F 128, S 8, H M 668782, I/A 10 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: GLUKE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39844 , F 3, S 8, H M 680816, I/A 14 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: BARBERA HERTLING SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35335 , F 217, S 8, H M 635213, I/A 22 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 44, S 8, H M 651190, I/A 13 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: HAZELTON SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34751 , F 137, S 8, H M 625041, I/A 11 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: HIGHLINE RESIDENCES SAN TIBIDABO SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38928 , F 156, S 8, H M 646182, I/A 16 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: INVERSIONES GOAC CHAMARTIN SL
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32520 , F 119, S 8, H M 585338, I/A 21 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Apoderado
- Bermejo Minguito Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36218 , F 178, S 8, H M 650835, I/A 13 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
VER MAS ACTOS
Información de BERMEJO MINGUITO LAURA
Mostramos los datos de BERMEJO MINGUITO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO MINGUITO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos