CARRERAS MIRALTA MARIAN
Informe ejecutivo de CARRERAS MIRALTA MARIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRERAS MIRALTA MARIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES MAHON SA | Apoderado Mancomunado | 20/09/2018 | |
GRUPO CARRERAS MIRALTA SL | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2014 | |
GRUPO CARRERAS MIRALTA SL | Vicesecret. | 14/10/2013 | |
GRUPO CARRERAS MIRALTA SL | Consejero | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE CARRERAS MIRALTA MARIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS MIRALTA MARIAN
Empresa: AUTOBUSES MAHON SA
Apoderado Mancomunado
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 133, S 8, H IM 655, I/A 18 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: OWNERS CARS SL
Consejero
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Secretario
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 21, S 8, H IM 6252, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: OWNERS CARS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Carreras Marc
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
- Masferrer Anglada Antonio
Presidente
Secretario
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 19, S 8, H IM 6252, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-07
Empresa: GRUPO CARRERAS MIRALTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 65, S 8, H IM 5923, I/A 3 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-07
Empresa: GRUPO CARRERAS MIRALTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 65, S 8, H IM 5923, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-07
Empresa: OWNERS CARS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 42, S 8, H IM 652,0 , I/ 17 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-07
Empresa: GRUPO CARRERAS MIRALTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Consejero
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
- Miralta Alles Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 63, S 8, H IM 5923, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
Empresa: OWNERS CARS SA
Consejero
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 41, S 8, H IM 652,0 , I/ 15 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-07
Información de CARRERAS MIRALTA MARIAN
Mostramos los datos de CARRERAS MIRALTA MARIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS MIRALTA MARIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos