CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOBUSES MAHON SA | Apoderado Mancomunado | 20/09/2018 | |
GRUPO CARRERAS MIRALTA SL | Vicepresidente | 14/10/2013 | |
GRUPO CARRERAS MIRALTA SL | Consejero | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
Empresa: GRUPO CARRERAS MIRALTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Marian Carreras Miralta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IM 5923, I/A 8 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-07
Empresa: AUTOBUSES MAHON SA
Apoderado Mancomunado
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 133, S 8, H IM 655, I/A 18 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: AUTOBUSES MAHON SA
Apoderado Mancomunado
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Vidal Moya Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 132, S 8, H IM 655, I/A 16 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Empresa: OWNERS CARS SL
Consejero
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 21, S 8, H IM 6252, I/A 2 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-07
Empresa: OWNERS CARS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Carreras Marc
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
- Masferrer Anglada Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 19, S 8, H IM 6252, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-07
Empresa: AUTOBUSES MAHON SA
Consejero
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Masferrer Anglada Antonio
- Vidal Moya Jose Maria
Presidente
Secretario
- Carreras Miralta Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 12, S 8, H IM 655,0 , I/ 12 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-07
Empresa: OWNERS CARS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
- Carreras Sintes Antonio
- Masferrer Anglada Antonio
- Miralta Alles Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 42, S 8, H IM 652,0 , I/ 17 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-07
Empresa: TALLER CARLOAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreras Miralta Maria Antonia
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Masferrer Anglada Antonio
Presidente
- Carreras Miralta Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 9, S 8, H IM 4716, I/A 2 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-07
Empresa: MENORCA ON LINE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carreras Miralta Maria Antonia
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Masferrer Anglada Antonio
Presidente
- Carreras Miralta Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 142, S 8, H IM 4911, I/A 3 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-07
Empresa: GRUPO CARRERAS MIRALTA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
Consejero
- Carreras Miralta Maria Del Carmen
- Carreras Miralta Maria Dolores
- Carreras Miralta Marian
- Miralta Alles Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carreras Miralta Maria Dolores
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 142 , F 63, S 8, H IM 5923, I/A 1 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-07
VER MAS ACTOS
Información de CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS MIRALTA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos