CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL | Secretario | 17/06/2024 | |
AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL | Consejero | 17/06/2024 | |
WAIROA SL | Presidente | 30/01/2024 | |
WAIROA SL | Consejero | 30/01/2024 | |
EL ROPERO DE PADRE RUBINOS SL | Consejero | 29/01/2024 | |
EL ROPERO DE PADRE RUBINOS SL | Tesorero | 29/01/2024 | |
DISEÑO VENTO SLP | Soc.Prof. | 28/03/2023 | |
ANJOCA SL | Consejero | 03/08/2018 | |
CARPLUS NORTE CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 18/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
Empresa: AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Carrera Arias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 59173, I/A 8 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-15
Empresa: AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Consejero
- Capeans Martinez Guillermo
- Carrera Arias Juan Carlos
- Diez Cabral Jose
Presidente
Secretario
- Carrera Arias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 59173, I/A 7 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-15
Empresa: AUTANA REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Carrera Arias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 59173, I/A 7 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-15
Empresa: WAIROA SL
Consejero
- Carrera Arias Juan Carlos
- Martin Menor Alberto
Presidente
- Carrera Arias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 128, S 8, H C 62856, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-15
Empresa: EL ROPERO DE PADRE RUBINOS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Carrera Arias Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3826 , F 30, S 8, H C 64531, I/A 1 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-15
Empresa: VENTO ABOGADOS Y ASESORES SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carrera Arias Juan Carlos
- Carrera Morodo Santiago
- Dapena Carabel Tomas
- Iglesias Vazquez Antonio Arsenio
- Martin Menor Alberto
Presidente
- Carrera Arias Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3750 , F 79, S 8, H C 55379, I/A 11 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-15
Empresa: DISEÑO VENTO SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero Ejecutivo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 221, S 8, H C 63051, I/A 1 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-15
Empresa: INVERSIONES BACA SICAV
Consejero
- Batallan Casas Francisco
- Batallan Casas Manuel
- Batallan Casas Maria-isabel
- Carrera Arias Juan Carlos
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30164 , F 156, S 8, H M 275647, I/A 40 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MABEGONDO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES MABEGONDO SL
Nif:B15605918
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Carrera Arias Juan Carlos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:25/03/2010
Número Procedimiento Concursal:150/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1935
Libro:
0
Folio:
185
Hoja:
8-18347
Inscripción:
10
Fecha Inscripción03/06/2022
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 185, S 8, H C 18347, I/A 10 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-15
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INDUSTRIAS GALEGAS DO ALUMINIO E OUTROS METAIS SA
Nif:A15399934
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Carrera Arias Juan Carlos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE A CORUÑA
Número:1
Juez / Ponente:PABLO GONZALEZ-CARRERO FOJON
Fecha de Resolución:02/09/2013
Número Procedimiento Concursal:299/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1622
Libro:
0
Folio:
177
Hoja:
8-6639
Inscripción:
16
Fecha Inscripción19/07/2021
Registro:Registro Mercantil de A Coruña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622 , F 177, S 8, H C 6639, I/A 16 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-15
VER MAS ACTOS
Información de CARRERA ARIAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de CARRERA ARIAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERA ARIAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos