CARNICERO ALCOVER ANGELA
Informe ejecutivo de CARNICERO ALCOVER ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARNICERO ALCOVER ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICA ARIAS SA | Administrador Concursal | 21/10/2013 | 02/08/2016 |
MARTORELL RIPOLL SA | Administrador Concursal | 07/01/2014 | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE CARNICERO ALCOVER ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARNICERO ALCOVER ANGELA
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICA ARIAS SA
Nif:A07030703
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Carnicero Alcover Angela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:VICTORIA PELUFO ENGUIX
Fecha de Resolución:24/07/2013
Número Procedimiento Concursal:692/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1121
Libro:
0
Folio:
213
Hoja:
8-14962
Inscripción:
19
Fecha Inscripción02/08/2016
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 19 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTORELL RIPOLL SA
Nif:A07515398
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Carnicero Alcover Angela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA- LOMAS
Fecha de Resolución:23/09/2014
Número Procedimiento Concursal:707/2013
Datos Registrales:
Tomo:
835
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-1433
Inscripción:
9
Fecha Inscripción29/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 134, S 8, H PM 1433, I/A 9 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MARTORELL RIPOLL SA
Nif:A07515398
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Carnicero Alcover Angela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA- LOMAS
Fecha de Resolución:23/09/2014
Número Procedimiento Concursal:707/2013
Datos Registrales:
Tomo:
835
Libro:
0
Folio:
134
Hoja:
8-1433
Inscripción:
8
Fecha Inscripción07/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 134, S 8, H PM 1433, I/A 8 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICA ARIAS SA
Nif:A07030703
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Carnicero Alcover Angela
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:VICTORIA PELUFO ENGUIX
Fecha de Resolución:24/07/2013
Número Procedimiento Concursal:692/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1121
Libro:
0
Folio:
213
Hoja:
8-14962
Inscripción:
17
Fecha Inscripción21/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 17 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-07
Información de CARNICERO ALCOVER ANGELA
Mostramos los datos de CARNICERO ALCOVER ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARNICERO ALCOVER ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos