CARMONA ACEVEDO EUGENIO
Informe ejecutivo de CARMONA ACEVEDO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARMONA ACEVEDO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECA ASESORES ADMINISTRATIVOS SLP | Socio Unico | 07/02/2024 | |
ECA ASESORES ADMINISTRATIVOS SLP | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
ADEONCE INVERSIONES SIGLO XXI SL | Administrador Concursal | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE CARMONA ACEVEDO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARMONA ACEVEDO EUGENIO
Empresa: ECA ASESORES ADMINISTRATIVOS SLP
Administrador Unico
- Carmona Acevedo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2950 , F 121, S 8, H CO 45753, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-14
Empresa: ECA ASESORES ADMINISTRATIVOS SLP
Socio Único
- Carmona Acevedo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2950 , F 121, S 8, H CO 45753, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-14
Liquidador Solidario
- Carmona Acevedo Eugenio
- Giraldo Mata Salvador
- Rodriguez Rosa Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 104, S 8, H CO 41795, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-14
Administrador Solidario
- Carmona Acevedo Eugenio
- Giraldo Mata Salvador
- Rodriguez Rosa Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 104, S 8, H CO 41795, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-14
Administrador Solidario
- Carmona Acevedo Eugenio
- Giraldo Mata Salvador
- Rodriguez Rosa Jose Manuel
Soc.Prof.
- Carmona Acevedo Eugenio
- Giraldo Mata Salvador
- Rodriguez Rosa Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 101, S 8, H CO 41795, I/A 1 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-14
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Administraciones Teresa Patricia Celdran Sociedad
- Ameneiros Garcia Jose
- ASESORIA DE EMPRESAS CARANZA SL
- Asesoria Integral De Farmacias Y Empresas Sociedad
- ASSESSORIA DOMINGO VICENT SL
- Boada Ororbia Leopoldo
- Casado Herrero Josefa
- CAUCE CONSULTORES DE NEGOCIO SL
- Cerdan Garcia Inmaculada
- CRITERION SONSULTING SL
- DOBLE A AVILA ASESORES SL
- ESCRIBANO ABOGADOS SL
- FELIX AHOLKULARITZA SL
- FERPAPER SL
- GALIOT ASESORES SL
- GARCIA MATEO ASESORES SL
- Garcia Peris Santiago David
- GAYCA ASESORES SL
- Georkian Leila
- GESTION PARERA SL
- GESTORIA ADMINISTRATIVA SAN JOSE SL
- GESTORIA ROYO LOPEZ SL
- Gutierrez Garcia Azahara
- Iglesias Sexto Jose Luis
- LAJUSER GESTIONES Y ASESORAMIENTOS SL
- Lopez Martinez Manuela
- MARDEBONI SLP
- Medina Valles Juan Carlos
- Merino Martinez Cesar Joaquin
- Moschonis Trascasas Pedro
- SAGEM XX SL
- SAURINA DELGADO ADVOCATS SL
- SISTEMA ASESORES FERROL SL
- SOLYGES CIUDAD RODRIGO SL UNIPERSON
- Tecnicos Auditores Contables Y Tributarios En Serv
- TRAYSERCANS SL
- XESTADEM SL
- Yuste Soriano Maria Belen
Apoderado
- A-5 ASESORES CONSULTORES SL
- AFIANZA GESTION EMPRESARIAL SL
- AFISEG II SL
- AIMER AGRONOMIA SL
- Ambrona Lairado Jose Maria
- Amoedo Gonzalez Daniel
- ANALIZO CONSULTING SL
- Arnela Mayo Ismael
- ASEMRECA SL
- ASEMYL SL
- ASESORIA ADOLFO SUAREZ SL
- ASESORIA AREGUME SLU
- ASESORIA ATAGESA SL
- ASESORIA GARCIA LOPEZ SL
- ASESORIA PROGRESO SL
- ASESORIA VISERTA SL
- ASESORIA ZUBIRI SL
- ASSESSORIA COSTA BRAVA SL
- ASSESSORS EMPRESARIALS ASEMAX SL PR
- Astillero Garcia Miguel Angel
- AUDITORIA INTERNACIONAL SL
- BASCOMPTE ADVOCATS SLP
- BROKER F2 SL
- Burgos Blanco Juan Maria
- Calero Casado Maria Laura
- Calle Delgado Felix
- Carmona Acevedo Eugenio
- CARRETERO E IZQUIERDO ASOCIADOS SL
- Castillo Blanca Enrique
- Cerdeira Bravo De Mansilla Alfonso
- CERTIS MEDIUM SL
- CHAMORRO MULTISERVICIOS SL
- Curros Neira Francisco Javier
- De Andres Pablos Maria Esther
- Diaz Franco Maria Antonia
- Dris Mohamed Samir
- ELISENDA VILA ADVOCATS SL PROFESION
- Escudero Sanchez Rafael P
- Espinar Medina Ricardo
- ESTRATEGIA FINANCIERA EMPRESARIAL SL
- Ferre Sabate Alberto
- FINANCIERA MAYORGA SL
- Franco Aladren Juan Carlos
- GABINETE ASESOR THALES SL
- GAMTRIS 2006 SL
- Garcia Canal Javier
- Garcia Caso Encarnacion
- Garcia Dauder Vicente
- Garcia Trespalacios Gomez Pablo
- GESTIONES Y SOLUCIONES EFFICAX SL
- Gil Rodriguez Ricardo
- Gonzalez Alonso Rebeca
- Gonzalez Ramirez Jose
- Gracia Jacobo Emilio
- Gutierrez Galende Ignacio
- INICIATIVA EMPRENDEDORA SL
- Inversiones Martinez Empinosa E Hijos Sociedad Lim
- JOAN MAYANS I ASSOCIATS SL
- Ladron Galan Francisco
- Leon Antoñanzas Mario
- Lozano Rosa Faustino
- Martin Hernandez Pedro Maria
- Martinez Gomez Miguel Amaro
- Martinez Gonzalez Vanesa
- Mecia Fernandez Ramon
- MENDOZA E INCLAN SLP
- Olmedo Aparicio Carlos
- Palacios Naval Ignacio
- Perez Gomez Carmen Begoña
- Perez Moreno Yolanda
- Pertusa Monera Encarnacion
- PLUSIERS CONCEP SL
- Prestacions De Asesoramento Empresarial Sociedad L
- Rivas Castro Jose Carlos
- Rodriguez Carballo Jose Luis
- Rodriguez Lopez Olga
- Ros Perez Xavier
- Rotger Llinas Daniel
- Royo Escartin Raquel
- Rozas Neira Adrian
- Sarroca Gil Moises
- SFT SERVICIOS JURIDICOS SL PROFESIO
- Sobaler Y Rodriguez Asesoria Y Gestion Sociedad Li
- SPAIN SALUD EXCELENCIA SL
- Suarez Del Pozo Juan Antonio
- Susana Del Pozo Sanchez
- Vazquez Ferreiro Alfonso
- Wals Fernandez Petra
- Wu Zou Rebeca
- Yang Chen Beilei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 225, S 8, H BI 17,A , I/ 3925 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Alonso Santamarta Luis Miguel
- ANGERIZ LOUREIRO E ASOCIADOS SL
- APPROACH TO FINANCIAL SERVICES SL
- ARUM ASESORES SL
- Astudillo Casals Alejandro
- AZAUSTRE GALAN Y ASOCIADOS II SL
- Babiloni Belenguer Antonio
- Blasco Mari Maria Jose
- Bufete De Abogados Y Asesores Fiscales Thedens Soc
- Cabezas Cardenas Miguela
- Caniego Monreal Carlos
- Carmona Acevedo Eugenio
- CONSULTORS DE MIGUEL FONT MATES SL
- CONTASORIA SL
- Crespo Martinez Juan Enrique
- De Blas Quevedo Jose Santos
- EIGHTY ONE LEVANTE SL
- Fernandes Monteiro Rodolfo
- Gabinet D'assessorament Fiscal I Comptable Gafic S
- GASSO SOLE CONSULTORS SL
- Gonzalez Gonzalez Jose Manuel
- INITIUM ALC CONSULTING SL
- INMONEY 2017 SL
- JEDA-GROUP SABA SL
- JM 2004 EMPRESISTES SL
- LARA Y MARCOS ASESORES SL
- LEGAL INOMIBILIARIO Y URBANISMO SL
- Lino Mañeru Maria Angeles
- Medina Gonzalez Jon Ander
- Mulet Mulet Vicent Josep
- Peralta Y Arense Asesores Y Consultores Sociedad L
- Q-INVEST FAMILY OFFICE SL
- RAFAEL VALLS GRUPO ASESOR SL
- Rodriguez Donoso Jose Mario
- Roig Martorell Nuria
- Ruiz Mir Ana Isabel
- SB LAW FIRM SLP
- Serrano Gran Luis
- Soto De Prado Isabel
- TRYCICLO ADVISORS SL
- Valls Flores Jesus Rafael
- YOGESTOREO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 106, S 8, H BI 17,A , I/ 3702 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-48
Empresa: BROKERS ECABE SL
Liquidador
- Carmona Acevedo Eugenio
- Moreno Perez Maria Carmen
- Moyano Requena Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279 , F 14, S 8, H CO 32049, I/A 2 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-14
Empresa: BROKERS ECABE SL
Consejero Delegado
- Carmona Acevedo Eugenio
Consejero
- Carmona Acevedo Eugenio
- Moreno Perez Maria Carmen
- Moyano Requena Ana Belen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carmona Acevedo Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279 , F 14, S 8, H CO 32049, I/A 2 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-14
Empresa: ADEONCE INVERSIONES SIGLO XXI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ADEONCE INVERSIONES SIGLO XXI SL
Nif:B14762454
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Carmona Acevedo Eugenio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:26/10/2011
Número Procedimiento Concursal:105/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2063
Libro:
0
Folio:
6
Hoja:
8-27460
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2063 , F 6, S 8, H CO 27460, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-14
VER MAS ACTOS
Información de CARMONA ACEVEDO EUGENIO
Mostramos los datos de CARMONA ACEVEDO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARMONA ACEVEDO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos