CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
Informe ejecutivo de CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEDEPA DE DON BENITO SL | Administrador Concursal | 06/03/2023 | |
GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS SL | Liquidador Judicial | 26/02/2021 | |
L'ESTATGE EMPORDA SL | Auditor | 06/03/2020 | |
SOLUTOPO SL | Administrador Unico | 25/09/2015 | |
CORTEX SP COMPUTER SL | Auditor | 27/08/2014 | |
TARAGEL SA | Auditor | 18/07/2013 | |
VINTAGE CAP SA SAL SL | Auditor | 25/04/2013 | |
FUTURO SOLAR TECNICAS SOLARES APLICADAS SL | Representante | 28/06/2012 | |
JUAN PACHECO SL | Auditor | 02/03/2012 | |
SALAMANCA FORUM RESORT SL | Administrador Concursal | 13/01/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
Empresa: CEDEPA DE DON BENITO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CEDEPA DE DON BENITO SL
Nif:B06211239
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Carlos Alvarez Fernandez
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BADAJOZ
Juez / Ponente:MARIA VICTORIA DAVILA AREVALO
Fecha de Resolución:14/02/2023
Número Procedimiento Concursal:203/2022
Datos Registrales:
Tomo:
788
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-5606
Inscripción:
0
Fecha Inscripción06/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Badajoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 144, S 8, H BA 5606,BA , I/ A (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-06
Empresa: GRUPO PREMIUMSOL EUROFRUITS SL
Liquidador Judicial
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961 , F 3, S 8, H GI 56216, I/A 8 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-17
Empresa: L'ESTATGE EMPORDA SL
Auditor
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 129, S 8, H GI 8359, I/A 23 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-17
Empresa: ESMONTAR SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL MURCIA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DOLORES DE LAS HERAS GARCIA
Fecha de Resolución:03/04/2009
Número Procedimiento Concursal:13/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1796
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-36718
Inscripción:
3
Fecha Inscripción21/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1796 , F 209, S 8, H MU 36718, I/A 3 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-30
Empresa: SOLUTOPO SL
Administrador Unico
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 125, S 8, H LU 13120, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-27
Empresa: SOLUTOPO SL
Administrador Solidario
- Carlos Alvarez Fernandez
- Lopez Vazquez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 125, S 8, H LU 13120, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-27
Empresa: CORTEX SP COMPUTER SL
Auditor
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H GI 44606, I/A 6 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-17
Empresa: TARAGEL SA
Auditor
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 50, S 8, H MU 8773, I/A 12 a (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-30
Empresa: VINTAGE CAP SA SAL SL
Auditor
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 38, S 8, H GI 48129, I/A 5 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-17
Representante
- Carlos Alvarez Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25350 , F 220, S 8, H M 456541, I/A A (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-28
VER MAS ACTOS
Información de CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ
Mostramos los datos de CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos