CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
Informe ejecutivo de CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUADPACK MANUFACTURING DIVISION SL | Apoderado Mancomunado | 02/10/2020 | |
QUADPACK IMPRESSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2020 | |
QUADPACK WOOD SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2017 | |
QUADPACK INDUSTRIES SA | Apoderado Mancomunado | 27/04/2017 |
VINCULACIONES DE CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
- Martina Sinigaglia
- Norniella De Castro Monika
- Valderrama Quilcat Walter Alfredo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 158174, I/A 26 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: QUADPACK MANUFACTURING DIVISION SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44315 , F 212, S 8, H B 452542, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: QUADPACK PLASTICS SA
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Paro Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28549 , F 158, S 8, H B 139759, I/A 13 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: QUADPACK IMPRESSIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41053 , F 149, S 8, H B 377266, I/A 8 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: TECHNOTRAF WOOD PACKAGING SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43681 , F 155, S 8, H B 435307, I/A 5 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 191, S 8, H B 399741, I/A 13 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 42, S 8, H B 158174, I/A 17 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
Información de CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA
Mostramos los datos de CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLO CABALEIRO VERONICA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos