BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
Informe ejecutivo de BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUADPACK INDUSTRIES SA | Apoderado Solidario | 19/04/2023 | |
QUADPACK SPAIN SL | REPR.143 RRM | 02/01/2023 | |
QUADPACK MANUFACTURING DIVISION SL | Apoderado Mancomunado | 02/10/2020 | |
QUADPACK IMPRESSIONS SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2020 | |
QUADPACK WOOD SL | Apoderado Mancomunado | 28/04/2017 | |
QUADPACK INDUSTRIES SA | Apoderado Mancomunado | 27/04/2017 |
VINCULACIONES DE BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bardo Bevelander
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Marc Guy Henri Sahonet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 158174, I/A 26 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Solidario
- Alexandra Sophie Chauvigne
- Bardo Bevelander
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Fabrice Rene Jacques Revert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47288 , F 196, S 8, H B 399741, I/A 27 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Marc Guy Henri Sahonet
- Marc Guy Henry Sahonet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47288 , F 195, S 8, H B 399741, I/A 25 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
REPR.143 RRM
- Buitrago Parra Diana Marcela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 44, S 8, H B 158174, I/A 25 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-08
Empresa: QUADPACK MANUFACTURING DIVISION SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44315 , F 212, S 8, H B 452542, I/A 5 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: QUADPACK PLASTICS SA
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Paro Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28549 , F 158, S 8, H B 139759, I/A 13 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: QUADPACK IMPRESSIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41053 , F 149, S 8, H B 377266, I/A 8 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
Empresa: TECHNOTRAF WOOD PACKAGING SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43681 , F 155, S 8, H B 435307, I/A 5 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: QUADPACK INDUSTRIES SA
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 191, S 8, H B 399741, I/A 13 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: QUADPACK SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Buitrago Parra Diana Marcela
- Carballo Cabaleiro Veronica Laura
- Lugilde Pardo Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 42, S 8, H B 158174, I/A 17 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-08
VER MAS ACTOS
Información de BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA
Mostramos los datos de BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUITRAGO PARRA DIANA MARCELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos