CARBAJO CEBERIO MARIANA
Informe ejecutivo de CARBAJO CEBERIO MARIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBAJO CEBERIO MARIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO MONTT NORTE SL | Administrador Solidario | 19/01/2023 | |
MUCHAGUA DE GREDOS SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2009 | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE CARBAJO CEBERIO MARIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJO CEBERIO MARIANA
Empresa: PUERTO MONTT NORTE SL
Administrador Solidario
- Carbajo Ceberio Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 163, S 8, H M 563946, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: MUCHAGUA DE GREDOS SL
Apoderado Mancomunado
- Carbajo Ceberio Iñigo
- Carbajo Ceberio Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4886 , F 78, S 8, H BI 50856, I/A 3 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-48
Información de CARBAJO CEBERIO MARIANA
Mostramos los datos de CARBAJO CEBERIO MARIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJO CEBERIO MARIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos