CARBAJO CEBERIO IÑIGO
Informe ejecutivo de CARBAJO CEBERIO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBAJO CEBERIO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO MONTT NORTE SL | Administrador Solidario | 19/01/2023 |
VINCULACIONES DE CARBAJO CEBERIO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBAJO CEBERIO IÑIGO
Empresa: PUERTO MONTT NORTE SL
Administrador Solidario
- Carbajo Ceberio Iñigo
- Ceberio Garate Maria Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31330 , F 163, S 8, H M 563946, I/A 8 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: LIGNUM MEDIO AMBIENTE SL
Liquidador Solidario
- Carbajo Ceberio Iñigo
- Sanjuan Del Castillo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22864 , F 30, S 8, H M 409391, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: LIGNUM MEDIO AMBIENTE SL
Administrador Solidario
- Carbajo Ceberio Iñigo
- Sanjuan Del Castillo Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22864 , F 30, S 8, H M 409391, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: MUCHAGUA DE GREDOS SL
Apoderado Mancomunado
- Carbajo Ceberio Iñigo
- Carbajo Ceberio Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4886 , F 78, S 8, H BI 50856, I/A 3 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-48
Información de CARBAJO CEBERIO IÑIGO
Mostramos los datos de CARBAJO CEBERIO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBAJO CEBERIO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos