CAPELLA ARTO CARLOS
Informe ejecutivo de CAPELLA ARTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAPELLA ARTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUEROS CONDAL SA | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
INMOBILIARIA BUART SL | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
CUEROS CONDAL SA | Administrador Solidario | 08/03/2019 | |
CARLOS CAPELLA ARTO SL | Administrador Solidario | 29/12/2016 | |
SPAIN LEATHER 2006 SL | Administrador Solidario | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE CAPELLA ARTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAPELLA ARTO CARLOS
Empresa: CUEROS CONDAL SA
Administrador Solidario
- Capella Arto Carlos
- Martinez Molina Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23386 , F 147, S 8, H B 54326, I/A 20 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 197, S 8, H B 169983, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: INMOBILIARIA BUART SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26640 , F 49, S 8, H B 104969, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 196, S 8, H B 169983, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 196, S 8, H B 169983, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CUEROS CONDAL SA
Administrador Solidario
- Capella Arto Carlos
- Martinez Molina Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23386 , F 146, S 8, H B 54326, I/A 18 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: CUEROS CONDAL SA
Administrador Solidario
- Capella Arto Carlos
- Martinez Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23386 , F 146, S 8, H B 54326, I/A 18 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Empresa: CUEROS CONDAL SA
Administrador Solidario
- Capella Arto Carlos
- Martinez Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23386 , F 146, S 8, H B 54326, I/A 17 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Empresa: CARLOS CAPELLA ARTO SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21735 , F 68, S 8, H B 26208, I/A 9 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CUEROS CONDAL SA
Administrador Solidario
- Capella Arto Carlos
- Martinez Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23386 , F 146, S 8, H B 54326, I/A 16 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
VER MAS ACTOS
Información de CAPELLA ARTO CARLOS
Mostramos los datos de CAPELLA ARTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAPELLA ARTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos