BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA BUART SL | Administrador Solidario | 06/10/2020 | |
CARLOS CAPELLA ARTO SL | Administrador Solidario | 29/12/2016 |
VINCULACIONES DE BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Liquidador
- Buñuel Oller Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 197, S 8, H B 169983, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Liquidador
- Buñuel Oller Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 197, S 8, H B 169983, I/A 7 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: INMOBILIARIA BUART SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26640 , F 49, S 8, H B 104969, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: INMOBILIARIA BUART SL
Administrador Unico
- Buñuel Oller Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26640 , F 49, S 8, H B 104969, I/A 7 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 196, S 8, H B 169983, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: C B TRADING CORPORATION SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 196, S 8, H B 169983, I/A 6 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CARLOS CAPELLA ARTO SL
Administrador Solidario
- Buñuel Oller Montserrat
- Capella Arto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21735 , F 68, S 8, H B 26208, I/A 9 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CUPLE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Buñuel Oller Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37879 , F 218, S 8, H B 316647, I/A 3 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: INMOBILIARIA BUART SL
Administrador Unico
- Buñuel Oller Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26640 , F 49, S 8, H B 104969, I/A 6 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08
Información de BUÑUEL OLLER MONTSERRAT
Mostramos los datos de BUÑUEL OLLER MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUÑUEL OLLER MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos