CANTERO MARTINEZ ISIDRO
Informe ejecutivo de CANTERO MARTINEZ ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANTERO MARTINEZ ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS TO. SI 2016 SL | Administrador Concursal | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE CANTERO MARTINEZ ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANTERO MARTINEZ ISIDRO
Empresa: FRUTAS TO. SI 2016 SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FRUTAS TO. SI 2016 SL
Nif:B12978482
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cantero Martinez Isidro
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:05/02/2019
Número Procedimiento Concursal:000010/2019
Datos Registrales:
Tomo:
1715
Libro:
1276
Folio:
88
Hoja:
8-39301
Inscripción:
2
Fecha Inscripción30/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715, L 1276, F 88, S 8, H CS 39301, I/A 2 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-12
Empresa: ELIAS SANTOS E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELIAS SANTOS E HIJOS SL
Nif:B13009022
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Cantero Martinez Isidro
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Y DE LO MERCANTIL DE CIUDAD REAL
Número:4
Juez / Ponente:DE JUAN CASERO, AMALIO
Fecha de Resolución:16/04/2015
Número Procedimiento Concursal:351/2016
Datos Registrales:
Tomo:
200
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-2058
Inscripción:
5
Fecha Inscripción23/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 167, S 8, H CR 2058, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-13
Empresa: SILKMORE SPAIN SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN JOSE VIVAS GONZALEZ
Fecha de Resolución:09/03/2017
Número Procedimiento Concursal:122/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2545
Libro:
1458
Folio:
145
Hoja:
8-42180
Inscripción:
9
Fecha Inscripción20/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545, L 1458, F 145, S 8, H MA 42180, I/A 9 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Empresa: SILKMORE SPAIN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SILKMORE SPAIN SL
Nif:B92141555
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cantero Martinez Isidro
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:JUAN JOSE VIVAS GONZALEZ
Fecha de Resolución:09/03/2017
Número Procedimiento Concursal:122/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2545
Libro:
1458
Folio:
145
Hoja:
8-42180
Inscripción:
8
Fecha Inscripción19/06/2017
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545, L 1458, F 145, S 8, H MA 42180, I/A 8 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: ELIAS SANTOS E HIJOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELIAS SANTOS E HIJOS SL
Nif:B13009022
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cantero Martinez Isidro
Juzgado:JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Y DE LO MERCANTIL DE CIUDAD REAL
Número:4
Juez / Ponente:DE JUAN CASERO, AMALIO
Fecha de Resolución:16/04/2015
Número Procedimiento Concursal:351/2016
Datos Registrales:
Tomo:
200
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-2058
Inscripción:
4
Fecha Inscripción02/11/2016
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 166, S 8, H CR 2058, I/A 4 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-13
Información de CANTERO MARTINEZ ISIDRO
Mostramos los datos de CANTERO MARTINEZ ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANTERO MARTINEZ ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos