CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECOSA SUPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 03/01/2023 | |
CAPRABO SA | Apoderado Solidario | 02/01/2023 | |
SOCIEDAD FRANQUICIAS EROSKI CONTIGO SL | Apoderado | 30/12/2022 | |
SUPERMERCADOS PICABO SL | Apoderado Solidario | 24/04/2020 |
VINCULACIONES DE CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
Empresa: CECOSA SUPERMERCADOS SL
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 143, S 8, H PM 90334, I/A 32 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-07
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48578 , F 71, S 8, H B 5708, I/A 210 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 215, S 8, H B 5708, I/A 209 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-08
Apoderado
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5803 , F 195, S 8, H BI 71011, I/A 17 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-48
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 212, S 8, H B 5708, I/A 203 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 20, S 8, H B 5708, I/A 199 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-08
Empresa: CENTRAL DE SERVEIS CIENCIES SL
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43359 , F 199, S 8, H B 124656, I/A 76 (27/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-08
Empresa: SUPERMERCADOS PICABO SL
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 30, S 8, H B 358561, I/A 100 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 44, S 8, H B 5708, I/A 178 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Apoderado Solidario
- Cañas Alonso Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47129 , F 104, S 8, H B 358563, I/A 95 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
VER MAS ACTOS
Información de CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑAS ALONSO LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos