ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS COMERCIALES Y DE OCIO ALGECIRAS SL | Administrador Unico | 05/07/2024 | |
LLANOS DE SAN JULIAN SA | Administrador Solidario | 01/04/2024 | |
UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL | Apoderado | 19/10/2023 | |
UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL | Apoderado Solidario | 11/05/2023 | |
CECOSA SUPERMERCADOS SL | Apoderado | 16/02/2022 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LOS BERROCALES SA | Apoderado | 12/06/2020 | |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Apoderado | 05/05/2020 | |
PENINSULACO SL | Apoderado | 28/01/2020 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LOS BERROCALES SA | Apoderado Mancomunado | 10/12/2018 | |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS LOS BERROCALES SA | Consejero | 10/12/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
Administrador Unico
- España Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453464, I/A 23 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Administrador Solidario
Representante
- España Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453464, I/A 23 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: LLANOS DE SAN JULIAN SA
Administrador Solidario
- España Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 195, S 8, H M 541419, I/A 11 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: JACTUS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29623 , F 112, S 8, H M 533139, I/A 14 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: JACTUS SPAIN SL
Administrador Solidario
Representante
- España Martin Francisco Javier
- Mugarra Urrutia Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29623 , F 112, S 8, H M 533139, I/A 14 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Apoderado
- Baranguan Juan Idoia
- CECOSA HIPERMERCADOS SL
- España Martin Francisco Javier
- Idiazabal Lopez Adrian Guillermo
- Watine Charles-henry Paul Erwan Joseph
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 172, S 8, H M 440372, I/A 44 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Empresa: UNIBAIL RODAMCO BENIDORM SL
Apoderado Solidario
- Baranguan Juan Idoia
- CECOSA HIPERMERCADOS SL
- España Martin Francisco Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40067 , F 169, S 8, H M 440372, I/A 43 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-28
Empresa: VIAJES W2M SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Langarita Maria Angeles
- Alvarez Suarez Jose Felix
- Arteta Torrealday Irune
- Arza Perez Mercedes
- Baranguan Juan Idoia
- Bernardos Bedoya Patricia
- Calavia Perez Rebeca
- Ciarsolo Derteano Maria Iratxe
- Clotet Galobart Patricia
- De Heredia Olazabal Luis Beltran
- Eizaguirre Illarramendi Iñigo Nicolas
- España Martin Francisco Javier
- Fernandez Moreno-tome Israel
- Gomez Oruna Sergio
- Gonzalez Cuevas Carlos
- Marcelo Sanz Felix Manuel
- Miranda Vallespin Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5908 , F 129, S 8, H BI 4987,A , I/ 174 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-48
Representante
- España Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31313 , F 28, S 8, H M 453464, I/A 21 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: JACTUS SPAIN SL
Representante
- España Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29623 , F 111, S 8, H M 533139, I/A 11 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
VER MAS ACTOS
Información de ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPAÑA MARTIN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos