CANALS TORRES MONTSERRAT
Informe ejecutivo de CANALS TORRES MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANALS TORRES MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRALET SL | Apoderado Solidario | 20/02/2023 | |
CANALS MUNNE SL | Apoderado Solidario | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE CANALS TORRES MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS TORRES MONTSERRAT
Empresa: SERRALET SL
Apoderado Solidario
- Canals Torres Montserrat
- Medina Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20800 , F 135, S 8, H B 12499, I/A 6 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Apoderado Solidario
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 12 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-08
Empresa: SERRALET SL
Administrador Mancomunado
- Canals Torres Montserrat
- Medina Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20800 , F 135, S 8, H B 12499, I/A 5 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Suplente
Administrador
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Información de CANALS TORRES MONTSERRAT
Mostramos los datos de CANALS TORRES MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS TORRES MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos