CANALS MEDINA OSCAR
Informe ejecutivo de CANALS MEDINA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANALS MEDINA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRALET SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2024 | |
CANALS MUNNE SL | Administrador Unico | 21/12/2022 |
VINCULACIONES DE CANALS MEDINA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALS MEDINA OSCAR
Empresa: SERRALET SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Medina Canals Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20800 , F 136, S 8, H B 12499, I/A 7 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-08
Empresa: SERRALET SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Medina Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20800 , F 136, S 8, H B 12499, I/A 7 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-08
Empresa: SERRALET SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Medina Gutierrez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20800 , F 135, S 8, H B 12499, I/A 5 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Unico
- Canals Medina Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 11 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Mancomunado
- Canals Medina Oscar
- Canals Torres Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Empresa: CANALS MUNNE SL
Administrador Suplente
- Canals Medina Oscar
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25367 , F 148, S 8, H B 88142, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-08
Información de CANALS MEDINA OSCAR
Mostramos los datos de CANALS MEDINA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALS MEDINA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos