CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS EMECAN SA | Presidente | 10/11/2014 | |
MECANIZADOS EMECAN SA | Consejero | 10/11/2014 |
VINCULACIONES DE CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
- Canales Martinez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
- Canales Martinez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 8 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
- Canales Martinez Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 6 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-39
Empresa: TRANSPORTES LA PAZ LEVANTE SL
Administrador Unico
- Canales Martinez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5045, L 2353, F 168, S 8, H V 38066, I/A 6 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-46
Información de CANALES MARTINEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CANALES MARTINEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALES MARTINEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos