CANALES DIAZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CANALES DIAZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CANALES DIAZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS EMECAN SA | Consejero Delegado | 10/11/2014 | |
MECANIZADOS EMECAN SA | Consejero | 10/11/2014 |
VINCULACIONES DE CANALES DIAZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANALES DIAZ JOSE LUIS
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
- Canales Diaz Jose Luis
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 9 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
- Canales Diaz Jose Luis
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 8 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-39
Empresa: MECANIZADOS EMECAN SA
Consejero Delegado
- Canales Diaz Jose Luis
Consejero
- Canales Diaz Ana Isabel
- Canales Diaz Jose Luis
- Canales Martinez Jose Luis
- Diaz Fraile Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 126, S 8, H S 3524, I/A 6 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-39
Información de CANALES DIAZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CANALES DIAZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANALES DIAZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos