CAMPUZANO GUEVARA MARTA
Informe ejecutivo de CAMPUZANO GUEVARA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPUZANO GUEVARA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUEVARA JIMENEZ SL | Apoderado Solidario | 17/10/2023 | |
GUEVARA JIMENEZ SL | Apoderado | 17/05/2021 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado | 12/01/2021 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado | 24/11/2020 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado Solidario | 02/04/2020 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado Solidario | 27/01/2020 |
VINCULACIONES DE CAMPUZANO GUEVARA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPUZANO GUEVARA MARTA
Empresa: GUEVARA JIMENEZ SL
Apoderado Solidario
- Campuzano Guevara Marta
- Campuzano Marin Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16241 , F 67, S 8, H M 275593, I/A 7 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: GUEVARA JIMENEZ SL
Apoderado
- Campuzano Guevara Ana
- Campuzano Guevara Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16241 , F 66, S 8, H M 275593, I/A 5 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado
- Baca Conejero David
- Campos Garcia Pedro Tomas
- Campuzano Guevara Marta
- Casas Martin Maria Carmen
- Castro Canal Javier
- Contreras Garcia Julian
- Espinell Garcia Andrea-beatriz
- Estevez Tabera Leandro
- Gimeno Cervera Sheila Maria
- Gomez Sevilla Juan Antonio
- Hinojosa Pascual Nicolas
- Lopez Bergas Rafael
- Lopez Tomas Esther
- Loriente Guinda Angel
- Monge Garcia Raul
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Urbieta Jaime
- Silva Braga Paula
- Tamayo Gonzalez Javier
- Weber Stefanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38266 , F 139, S 8, H M 47962, I/A 190 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Apoderado
- Caballero Herraez Borja
- Campuzano Guevara Marta
- Castillo Cañizares David
- Castro Canal Javier
- Diaz Giralda Celia
- Garcia Muñoz Jesus
- Gimeno Cervera Sheila Maria
- Gomez Sevilla Juan Antonio
- Gutierrez Valdivia Cristina
- Huerta Teruel Alberto
- Lopez Rodriguez Monica
- Meireles De Sousa Machado Joao Constantino
- Monge Garcia Raul
- Perez Gaviria Arturo
- Zamorano Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39576 , F 15, S 8, H M 659930, I/A 20 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Cisneros Jose Ivan
- Barillas Mira Daniel Enrique
- Ceballos Marruecos Agustin
- Cebrian Garcia Jose Carlos
- Celis Schemidt Martha Virginia
- Chamizo Bremer Gabriela
- De Nava Vazquez Martinez Maria
- Figueras Vaquerizo Monica
- Hentze Ralf
- Martin Gomez Diego
- Martinez Rodriguez Victor
- Medina Ruiz Diego Heriberto
- Millan Hidalgo Diego
- Schindler Anna
- Uzcategui Salazar Beatriz
- Zevallos Rodriguez Richard Hernan
- Zuera Blanco Felix
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39576 , F 1, S 8, H M 659930, I/A 16 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38266 , F 113, S 8, H M 47962, I/A 181 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Información de CAMPUZANO GUEVARA MARTA
Mostramos los datos de CAMPUZANO GUEVARA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPUZANO GUEVARA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos