TAMAYO GONZALEZ JAVIER
Informe ejecutivo de TAMAYO GONZALEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TAMAYO GONZALEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado | 18/01/2022 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado | 07/01/2022 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2021 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado | 30/09/2021 | |
SIEMENS MOBILITY SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
SIEMENS RAIL AUTOMATION SA | Apoderado | 12/01/2021 |
VINCULACIONES DE TAMAYO GONZALEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAMAYO GONZALEZ JAVIER
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado
- Baca Conejero David
- Campanerut Ferreira Vianna Claudia
- Cianciardo Maria Belen
- Espliego Monedero Fernando
- Frattallone De Paola Gabriella Adelina
- Gonzalez Pumar Daniel Antonio
- Lange Tobias
- Lopez Silva Lara
- Martinez Calva Zahori
- Monge Garcia Raul
- Rodriguez Leandro Daniel
- Saez Polo Ivan
- Sanchez Martin Rafael
- Schachtner Liubov
- Tamayo Gonzalez Javier
- Zadro Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 120, S 8, H M 47962, I/A 201 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 65, S 8, H M 659930, I/A 39 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Apoderado
- Boettcher Ralph Patrick Max
- Escobar Cañadas Agustin
- San Cristobal Ancora Isabel
- Tamayo Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42375 , F 65, S 8, H M 659930, I/A 38 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado Mancomunado
- Boettcher Ralph Patrick Max
- Escobar Cañadas Agustin
- San Cristobal Ancora Isabel
- Tamayo Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41662 , F 116, S 8, H M 47962, I/A 198 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Empresa: SIEMENS MOBILITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39576 , F 36, S 8, H M 659930, I/A 31 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: BTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tamayo Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 128, S 8, H M 453278, I/A 44 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: BTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Consejero
- Tamayo Gonzalez Javier
Presidente
- Tamayo Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 128, S 8, H M 453278, I/A 44 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: BOMBARDIER EUROPEAN HOLDINGS SL
Apoderado
- Tamayo Gonzalez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5772 , F 34, S 8, H BI 35580, I/A 102 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Empresa: SIEMENS RAIL AUTOMATION SA
Apoderado
- Baca Conejero David
- Campos Garcia Pedro Tomas
- Campuzano Guevara Marta
- Casas Martin Maria Carmen
- Castro Canal Javier
- Contreras Garcia Julian
- Espinell Garcia Andrea-beatriz
- Estevez Tabera Leandro
- Gimeno Cervera Sheila Maria
- Gomez Sevilla Juan Antonio
- Hinojosa Pascual Nicolas
- Lopez Bergas Rafael
- Lopez Tomas Esther
- Loriente Guinda Angel
- Monge Garcia Raul
- Rodriguez Blanco Esther
- Rodriguez Urbieta Jaime
- Silva Braga Paula
- Tamayo Gonzalez Javier
- Weber Stefanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38266 , F 139, S 8, H M 47962, I/A 190 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: BTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lizcano Abengozar Joaquin
- Tamayo Gonzalez Javier
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 125, S 8, H M 453278, I/A 40 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
VER MAS ACTOS
Información de TAMAYO GONZALEZ JAVIER
Mostramos los datos de TAMAYO GONZALEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAMAYO GONZALEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos