CAMPS SANCHEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de CAMPS SANCHEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPS SANCHEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA | Administrador Mancomunado | 29/06/2020 |
VINCULACIONES DE CAMPS SANCHEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPS SANCHEZ PATRICIA
Empresa: PAGUIALE SL
Administrador Solidario
- Camps Sanchez Patricia
- Gomez Lledias Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15058 , F 182, S 8, H M 251343, I/A 2 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Alvaro
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 136, S 8, H M 94642, I/A 14 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Solidario
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 136, S 8, H M 94642, I/A 14 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Solidario
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 135, S 8, H M 94642, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 135, S 8, H M 94642, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5785 , F 111, S 8, H M 94642, I/A 12 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Información de CAMPS SANCHEZ PATRICIA
Mostramos los datos de CAMPS SANCHEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPS SANCHEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos