CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALENTIERIMUS SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Solidario
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 136, S 8, H M 94642, I/A 14 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Solidario
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 135, S 8, H M 94642, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 135, S 8, H M 94642, I/A 13 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Empresa: INMOBILIARIA JACIN DE VILLANUEVA SA
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Camps Sanchez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5785 , F 111, S 8, H M 94642, I/A 12 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Empresa: TALENTIERIMUS SL
Administrador Mancomunado
- Camps Sanchez Francisco Javier
- Conde Bueso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27839 , F 100, S 8, H M 501727, I/A 1 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-28
Información de CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos