CAMINO MUÑOZ MARIO
Informe ejecutivo de CAMINO MUÑOZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAMINO MUÑOZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DE PROYECTOS MAC SRL | Socio Unico | 06/04/2022 | |
INGENIERIA DE PROYECTOS MAC SRL | Administrador Unico | 06/04/2022 | |
MARIOCAMINO77 SL | Socio Unico | 23/02/2021 | |
MARIOCAMINO77 SL | Administrador Unico | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE CAMINO MUÑOZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMINO MUÑOZ MARIO
Empresa: INGENIERIA DE PROYECTOS MAC SRL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7206 , F 165, S 8, H SE134358, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-41
Empresa: INGENIERIA DE PROYECTOS MAC SRL
Socio Único
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7206 , F 165, S 8, H SE134358, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-41
Empresa: GESTION JACASA 86 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camino Muñoz Antonio
- Camino Muñoz David
- Camino Muñoz Jesus
- Camino Muñoz Juan Diego
- Camino Muñoz Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6969 , F 69, S 8, H SE128151, I/A 3 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-41
Empresa: MARIOCAMINO77 SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996 , F 61, S 8, H SE128819, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-41
Empresa: MARIOCAMINO77 SL
Socio Único
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6996 , F 61, S 8, H SE128819, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-41
Empresa: NUINTRA ER SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 55, S 8, H SE 29063, I/A 9 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-41
Empresa: UTRERANA DE PUENTES METALICOS SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571 , F 20, S 8, H SE 50278, I/A 11 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Empresa: GESTION JACASA 86 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camino Muñoz Antonio
- Camino Muñoz David
- Camino Muñoz Jesus
- Camino Muñoz Juan Diego
- Camino Muñoz Mario
Pres.Honorif
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6969 , F 60, S 8, H SE128151, I/A 1 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TECADE SA
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4769 , F 121, S 8, H SE 75820, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-41
Empresa: UTRERANA DE PUENTES METALICOS SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571 , F 19, S 8, H SE 50278, I/A 8 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-41
VER MAS ACTOS
Información de CAMINO MUÑOZ MARIO
Mostramos los datos de CAMINO MUÑOZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMINO MUÑOZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos