CAMINO MUÑOZ JESUS
Informe ejecutivo de CAMINO MUÑOZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMINO MUÑOZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES JECAMU SL | Socio Unico | 19/02/2021 | |
INVERSIONES JECAMU SL | Administrador Unico | 19/02/2021 |
VINCULACIONES DE CAMINO MUÑOZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMINO MUÑOZ JESUS
Empresa: GESTION JACASA 86 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camino Muñoz Antonio
- Camino Muñoz David
- Camino Muñoz Jesus
- Camino Muñoz Juan Diego
- Camino Muñoz Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6969 , F 69, S 8, H SE128151, I/A 3 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-41
Empresa: INVERSIONES JECAMU SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6994 , F 210, S 8, H SE128799, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Empresa: INVERSIONES JECAMU SL
Socio Único
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6994 , F 210, S 8, H SE128799, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TECADE SA
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4769 , F 122, S 8, H SE 75820, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-41
Empresa: EUROTECNICAS MONTAJES SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 99, S 8, H SE 41753, I/A 8 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Empresa: GESTION JACASA 86 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Camino Muñoz Antonio
- Camino Muñoz David
- Camino Muñoz Jesus
- Camino Muñoz Juan Diego
- Camino Muñoz Mario
Pres.Honorif
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6969 , F 60, S 8, H SE128151, I/A 1 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TECADE SA
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4769 , F 122, S 8, H SE 75820, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-41
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TECADE SA
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4769 , F 122, S 8, H SE 75820, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-41
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES TECADE SA
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4769 , F 121, S 8, H SE 75820, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-41
Empresa: EUROTECNICAS MONTAJES SL
Administrador Unico
- Camino Muñoz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 98, S 8, H SE 41753, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-41
Información de CAMINO MUÑOZ JESUS
Mostramos los datos de CAMINO MUÑOZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMINO MUÑOZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos