CALVO YAGUE ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de CALVO YAGUE ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVO YAGUE ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDOX FARMA SL | Apoderado Solidario | 22/04/2022 | |
EDDA INNOVA PHARMA SL | Apoderado | 23/02/2022 |
VINCULACIONES DE CALVO YAGUE ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO YAGUE ANGEL LUIS
Empresa: REDOX FARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Calvo Yague Angel Luis
- Gueddaoui Sofia
- Luna Oliver Maria De La Cabeza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37234 , F 30, S 8, H M 664109, I/A 12 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado
- Berrada Ep Alj Myriem
- Calvo Yague Angel Luis
- Flores Vicente Antonio
- Gueddaoui Sofia
- Luna Oliver Maria De La Cabeza
- Sizi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 116, S 8, H M 414291, I/A 29 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: ACTAVIS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calvo Yague Angel Luis
Apoderado
- Calvo Yague Angel Luis
- Calvo Yague Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24256 , F 137, S 8, H M 435994, I/A 11 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: ACTAVIS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Calvo Yague Angel Luis
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24256 , F 135, S 8, H M 435994, I/A 7 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Empresa: ACTAVIS SPAIN SA
Apoderado
- Calvo Yague Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24256 , F 134, S 8, H M 435994, I/A 6 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-28
Información de CALVO YAGUE ANGEL LUIS
Mostramos los datos de CALVO YAGUE ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO YAGUE ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos