BERRADA EP ALJ MYRIEM
Informe ejecutivo de BERRADA EP ALJ MYRIEM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERRADA EP ALJ MYRIEM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDDA INNOVA PHARMA SL | Apoderado | 01/12/2022 | |
REDOX FARMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2022 | |
EDDA INNOVA PHARMA SL | Apoderado | 23/02/2022 |
VINCULACIONES DE BERRADA EP ALJ MYRIEM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERRADA EP ALJ MYRIEM
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado
- Anahi Othmane
- Berrada Ep Alj Myriem
- Flores Vicente Antonio
- Mouaize Mohamed
- Mouaize Mohamed
- Sizi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 119, S 8, H M 414291, I/A 31 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado Solidario
- Berrada Ep Alj Myriem
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 119, S 8, H M 414291, I/A 31 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Empresa: REDOX FARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Berrada Ep Alj Myriem
- Flores Vicente Antonio
- Sizi Selma
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37234 , F 30, S 8, H M 664109, I/A 12 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado
- Berrada Ep Alj Myriem
- Calvo Yague Angel Luis
- Flores Vicente Antonio
- Gueddaoui Sofia
- Luna Oliver Maria De La Cabeza
- Sizi Selma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 116, S 8, H M 414291, I/A 29 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado Solidario
- Berrada Ep Alj Myriem
- De Luna Oliver Alejandro
- Luna Oliver Maria De La Cabeza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40645 , F 115, S 8, H M 414291, I/A 27 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Información de BERRADA EP ALJ MYRIEM
Mostramos los datos de BERRADA EP ALJ MYRIEM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERRADA EP ALJ MYRIEM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos