CALVO REVUELTO OSCAR
Informe ejecutivo de CALVO REVUELTO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVO REVUELTO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASLE SA | Consejero | 07/08/2020 | |
J CALVO 2016 SL | Socio Unico | 27/01/2016 | |
J CALVO 2016 SL | Administrador Unico | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE CALVO REVUELTO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO REVUELTO OSCAR
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 219, S 8, H SA 1577, I/A 30 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 219, S 8, H SA 1577, I/A 30 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-37
Empresa: PADEL MIROBRIGA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Revuelto Oscar
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Herraez Vicente Julian
- Perez Martin Ricardo Conrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 41, S 8, H SA 15721, I/A 3 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-37
Empresa: J CALVO 2016 SL
Administrador Unico
- Calvo Revuelto Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 50, S 8, H SA 16143, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-37
Empresa: J CALVO 2016 SL
Socio Único
- Calvo Revuelto Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 466 , F 50, S 8, H SA 16143, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 218, S 8, H SA 1577, I/A 26 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 218, S 8, H SA 1577, I/A 26 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Empresa: PADEL MIROBRIGA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Revuelto Oscar
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Herraez Vicente Julian
- Perez Martin Ricardo Conrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 36, S 8, H SA 15721, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-37
Empresa: CASLE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 213, S 8, H SA 1577, I/A 21 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calvo Revuelto Oscar
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Martin Diaz Jesus Miguel
- Rojo Lopez Nicolas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 213, S 8, H SA 1577, I/A 21 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-37
Información de CALVO REVUELTO OSCAR
Mostramos los datos de CALVO REVUELTO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO REVUELTO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos