ARCONES VICENTE SANTIAGO
Informe ejecutivo de ARCONES VICENTE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARCONES VICENTE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS ARCONSA SL | Apoderado | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE ARCONES VICENTE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCONES VICENTE SANTIAGO
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 219, S 8, H SA 1577, I/A 30 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 218, S 8, H SA 1577, I/A 26 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Empresa: CASLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 218, S 8, H SA 1577, I/A 26 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-37
Empresa: CASLE SA
Consejero
- Arcones Vicente Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 217, S 8, H SA 1577, I/A 24 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-37
Empresa: CASLE SA
Vicesecretario No Consejero
- Arcones Vicente Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 217, S 8, H SA 1577, I/A 24 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-37
Empresa: SUPERMERCADOS ARCONSA SL
Apoderado
- Arcones Vicente Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 52, S 8, H SG 666, I/A 11 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-40
Empresa: SUPERMERCADOS ARCONSA SA
Consejero Delegado
- Arcones Vicente Santiago
Consejero
- Arcones Pastor Alberto
- Arcones Vicente Santiago
- Pastor Miguel Maria Isabel
Presidente
- Arcones Vicente Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 49, S 8, H SG 666, I/A 10 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-40
Empresa: SUPERMERCADOS ARCONSA SA
Consejero Delegado
- Arcones Vicente Santiago
Consejero
- Arcones Pastor Alberto
- Arcones Vicente Santiago
- Pastor Miguel Maria Isabel
Presidente
- Arcones Vicente Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 49, S 8, H SG 666, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-40
Empresa: SUPERMERCADOS ARCONSA SA
Consejero Delegado
- Arcones Vicente Santiago
Consejero
- Arcones Pastor Alberto
- Arcones Vicente Santiago
- Pastor Miguel Maria Isabel
Presidente
- Arcones Vicente Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33 , F 49, S 8, H SG 666, I/A 9 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-40
Empresa: CASLE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Arcones Vicente Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 213, S 8, H SA 1577, I/A 21 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-37
VER MAS ACTOS
Información de ARCONES VICENTE SANTIAGO
Mostramos los datos de ARCONES VICENTE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCONES VICENTE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos