CALLES CHILLON JUSTINO
Informe ejecutivo de CALLES CHILLON JUSTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALLES CHILLON JUSTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES TECNICOS METROPOLITANO SL | Administrador Unico | 16/07/2020 | |
COMERCIAL AMERICANA DE DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 20/09/2013 |
VINCULACIONES DE CALLES CHILLON JUSTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLES CHILLON JUSTINO
Empresa: MONTAJES TECNICOS METROPOLITANO SL
Administrador Unico
- Calles Chillon Justino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37475 , F 104, S 8, H M 667998, I/A 2 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Administrador Unico
- Calles Chillon Justino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26973 , F 110, S 8, H M 486024, I/A 4 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Administrador Solidario
- Calles Chillon Justino
- Sanchez Rodriguez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26973 , F 110, S 8, H M 486024, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: NUEVO PERFIL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 104, S 8, H M 115524, I/A 25 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Administrador Solidario
- Calles Chillon Justino
- Sanchez Rodriguez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26973 , F 107, S 8, H M 486024, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Información de CALLES CHILLON JUSTINO
Mostramos los datos de CALLES CHILLON JUSTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLES CHILLON JUSTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos