CALDENTEY TUR MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CALDENTEY TUR MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALDENTEY TUR MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TCG SUSTAINABLE INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE CALDENTEY TUR MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDENTEY TUR MARIA JOSE
Empresa: TCG SUSTAINABLE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Cachinero Olle Laia
- Cachinero Olle Laia
- Caldentey Tur Maria Jose
- Martinez Nebot Susanna
- Rosler Gabriele
- Rosler Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 86, S 8, H PM 80649, I/A 4 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Empresa: INVERCUREMA SL
Administrador Unico
- Caldentey Tur Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42423 , F 220, S 8, H B 407571, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: TOWERS FAMILY SOCIETY SL
Administrador Unico
- Caldentey Tur Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34005 , F 211, S 8, H B 238559, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado
- Caldentey Tur Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 183, S 8, H B 408141, I/A 27 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Cachinero Olle Laia
- Caldentey Tur Maria Jose
- Martinez Nebot Susanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 182, S 8, H B 408141, I/A 26 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado
- Caldentey Tur Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 179, S 8, H B 408141, I/A 22 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: INVERCUREMA SL
Administrador Unico
- Caldentey Tur Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42423 , F 217, S 8, H B 407571, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Información de CALDENTEY TUR MARIA JOSE
Mostramos los datos de CALDENTEY TUR MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDENTEY TUR MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos