CACHINERO OLLE LAIA
Informe ejecutivo de CACHINERO OLLE LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CACHINERO OLLE LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TCG SUSTAINABLE INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 03/10/2013 |
VINCULACIONES DE CACHINERO OLLE LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CACHINERO OLLE LAIA
Empresa: TCG SUSTAINABLE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Cachinero Olle Laia
- Cachinero Olle Laia
- Caldentey Tur Maria Jose
- Martinez Nebot Susanna
- Rosler Gabriele
- Rosler Gabriele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 86, S 8, H PM 80649, I/A 4 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-07
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Cachinero Olle Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44305 , F 61, S 8, H B 408141, I/A 28 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Cachinero Olle Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 183, S 8, H B 408141, I/A 27 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Cachinero Olle Laia
- Caldentey Tur Maria Jose
- Martinez Nebot Susanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 182, S 8, H B 408141, I/A 26 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Empresa: HEALTH AND BEAUTY MARKETING SPAIN SL
Apoderado
- Cachinero Olle Laia
- Gabriele Rosler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42437 , F 181, S 8, H B 408141, I/A 24 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Información de CACHINERO OLLE LAIA
Mostramos los datos de CACHINERO OLLE LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CACHINERO OLLE LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos